SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSENBAUER ESPAÑOLA SA | Apoderado Mancomunado | 06/07/2020 | |
ROSENBAUER ESPAÑOLA SA | Apoderado Mancomunado | 28/09/2015 | 09/05/2017 |
ROSENBAUER ESPAÑOLA SA | Apoderado Solidario | 28/09/2015 | 09/05/2017 |
ROSENBAUER ESPAÑOLA SA | Apoderado Mancomunado | 01/07/2013 | 09/05/2017 |
VINCULACIONES DE SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA
Empresa: ROSENBAUER ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Ventero Rebeca
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 146, S 8, H M 69313, I/A 70 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Empresa: ROSENBAUER ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Apoderado Solidario
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 142, S 8, H M 69313, I/A 56 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: ROSENBAUER ESPAÑOLA SA
Apoderado Solidario
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 140, S 8, H M 69313, I/A 53 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
Empresa: ROSENBAUER ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Ventero Rebeca
- Perez De Arrilucea Santiro Javier
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 140, S 8, H M 69313, I/A 52 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
Empresa: ROSENBAUER ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Blazquez Ventero Rebeca
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 212, S 8, H M 69313, I/A 45 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Empresa: ROSENBAUER ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
- Muñozguren Ayo Juan Manuel
- Sacristan Lobo Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4163 , F 212, S 8, H M 69313, I/A 44 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Información de SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SACRISTAN LOBO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos