SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE
Informe ejecutivo de SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISMUSICA SL | Socio Unico | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE
Empresa: MUNDOS VIAJES Y TURISMO SA
Administrador Unico
- Sacristan Dorronsoro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7070 , F 28, S 8, H M 114890, I/A 14 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: MUNDOS VIAJES Y TURISMO SA
Administrador Unico
- Sacristan Dorronsoro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7070 , F 28, S 8, H M 114890, I/A 13 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: MUNDOS VIAJES Y TURISMO SA
Administrador Unico
- Sacristan Dorronsoro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7070 , F 27, S 8, H M 114890, I/A 12 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-28
Empresa: TURISMUSICA SL
Administrador Unico
- Sacristan Dorronsoro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30412 , F 63, S 8, H M 547387, I/A 2 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: TURISMUSICA SL
Administrador Unico
- Sacristan Dorronsoro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30412 , F 61, S 8, H M 547387, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Empresa: TURISMUSICA SL
Socio Único
- Sacristan Dorronsoro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30412 , F 61, S 8, H M 547387, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Información de SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE
Mostramos los datos de SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SACRISTAN DORRONSORO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos