SABORIT ARRIBAS MIGUEL
Informe ejecutivo de SABORIT ARRIBAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABORIT ARRIBAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS RAFEL SL | Apoderado | 07/08/2023 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MIGUEL & BENJA SL | Apoderado | 25/05/2020 |
VINCULACIONES DE SABORIT ARRIBAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABORIT ARRIBAS MIGUEL
Empresa: PROYECTOS RAFEL SL
Apoderado
- Saborit Arribas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10230, L 7512, F 10, S 8, H V 174427, I/A 2 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-46
Apoderado
- Saborit Arribas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6774, L 4078, F 141, S 8, H V 74972, I/A 4 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-46
Consejero Delegado
Consejero
- Castellar Esteve Nuria
- Iborra Morte Concepcion
- Saborit Arribas Miguel
Vicepresidente
- Saborit Arribas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6767, L 4071, F 26, S 8, H V 74812, I/A 9 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-46
Consejero
- Ayuntamiento De Rafelbunyol
- Castellar Esteve Nuria
- De Obeso Corbalan Jesus Manuel
- Iborra Morte Concepcion
- Saborit Arribas Miguel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Saborit Arribas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6767, L 4071, F 24, S 8, H V 74812, I/A 5 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-46
Información de SABORIT ARRIBAS MIGUEL
Mostramos los datos de SABORIT ARRIBAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABORIT ARRIBAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos