SABLIN SABLIN SERGEY
Informe ejecutivo de SABLIN SABLIN SERGEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABLIN SABLIN SERGEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTRA FOOD SPAIN SL | Administrador Solidario | 05/08/2020 |
VINCULACIONES DE SABLIN SABLIN SERGEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABLIN SABLIN SERGEY
Empresa: EXTRA FOOD SPAIN SL
Administrador Solidario
- Sablin Sablin Sergey
- Vasyutin Zolkin Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47414 , F 167, S 8, H B 551098, I/A 1 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Empresa: GAVA VILLA INVEST SL
Apoderado Solidario
- Sablin Sablin Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44709 , F 29, S 8, H B 464128, I/A 10 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Empresa: GAVA VILLA INVEST SL
Administrador Unico
- Sablin Sablin Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44709 , F 26, S 8, H B 464128, I/A 4 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: GAVA VILLA INVEST SL
Administrador Unico
- Sablin Sablin Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44709 , F 25, S 8, H B 464128, I/A 3 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: GAVA VILLA INVEST SL
Apoderado Solidario
- Sablin Sablin Sergey
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44709 , F 25, S 8, H B 464128, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-08
Información de SABLIN SABLIN SERGEY
Mostramos los datos de SABLIN SABLIN SERGEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABLIN SABLIN SERGEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos