SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO
Informe ejecutivo de SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO LEMASABINA CANARIAS SL | Socio Unico | 08/03/2010 | |
GRUPO LEMASABINA CANARIAS SL | Administrador Unico | 08/03/2010 |
VINCULACIONES DE SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO
Empresa: PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA
Apoderado
- Sabina Rodriguez Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 38, S 8, H TF 10113, I/A 32 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Empresa: PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA
Gerente
- Sabina Rodriguez Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 38, S 8, H TF 10113, I/A 32 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Empresa: PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA
Apoderado
- Sabina Rodriguez Augusto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 140, S 8, H TF 10113, I/A 31 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-38
Empresa: PARQUE MARITIMO SANTA CRUZ SA
Gerente
- Sabina Rodriguez Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 139, S 8, H TF 10113, I/A 27 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-38
Empresa: GRUPO LEMASABINA CANARIAS SL
Administrador Unico
- Sabina Rodriguez Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130 , F 189, S 8, H TF 46959, I/A 1 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-38
Empresa: GRUPO LEMASABINA CANARIAS SL
Socio Único
- Sabina Rodriguez Augusto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3130 , F 189, S 8, H TF 46959, I/A 1 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-38
Información de SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO
Mostramos los datos de SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABINA RODRIGUEZ AUGUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos