SABAU ANA
Informe ejecutivo de SABAU ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SABAU ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIALEDA 2019 SL | Socio Unico | 12/02/2019 | 11/04/2023 |
LOGISTICA BORRUECO SL | Administrador Solidario | 22/04/2015 | 19/04/2018 |
VINCULACIONES DE SABAU ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABAU ANA
Empresa: SERVIALEDA 2019 SL
Socio Único
- Sabau Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10621, L 7902, F 203, S 8, H V 186065, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-46
Empresa: ORTIZ Y BORRUECO SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9948, L 7230, F 176, S 8, H V 164847, I/A 3 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-46
Empresa: ORTIZ Y BORRUECO SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9948, L 7230, F 174, S 8, H V 164847, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-46
Información de SABAU ANA
Mostramos los datos de SABAU ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABAU ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos