SABATER CEJUDO EFREN LUIS
Informe ejecutivo de SABATER CEJUDO EFREN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABATER CEJUDO EFREN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTILMAX DISTRIBUCION 21 SL | Administrador Unico | 31/10/2013 | |
ALL-ROUNDER BUSINESS 21 SL | Administrador Unico | 18/10/2013 | |
SEDLEX ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SL | Administrador Solidario | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE SABATER CEJUDO EFREN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABATER CEJUDO EFREN LUIS
Empresa: EAA TRADE SL
Consejero
- De Castro Pinheiro Andre Novais
- Sabater Cejudo Efren Luis
Secretario
- Sabater Cejudo Efren Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 159, S 8, H GC 47904, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-35
Empresa: EAA TRADE SL
Consejero
- Ferreira Rodrigues De Almeida Gabriel Alexandre
- Jimenez Afonso Juana Marina
- Monje Brasero Miguel Angel
- Sabater Cejudo Efren Luis
Presidente
Secretario
- Sabater Cejudo Efren Luis
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 156, S 8, H GC 47904, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-35
Empresa: UTILMAX DISTRIBUCION 21 SL
Administrador Unico
- Sabater Cejudo Efren Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31152 , F 153, S 8, H M 560655, I/A 2 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Empresa: ALL-ROUNDER BUSINESS 21 SL
Administrador Unico
- Sabater Cejudo Efren Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31152 , F 127, S 8, H M 560653, I/A 2 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Administrador Solidario
- Monje Brasero Miguel Angel
- Sabater Cejudo Efren Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658 , F 16, S 8, H A 133076, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-03
Información de SABATER CEJUDO EFREN LUIS
Mostramos los datos de SABATER CEJUDO EFREN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABATER CEJUDO EFREN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos