SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 27/09/2017 | |
ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 14/02/2017 | |
ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL | Socio Unico | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO
Empresa: ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sabate Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 123, S 8, H M 515055, I/A 7 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Empresa: ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL
Socio Único
- Sabate Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 123, S 8, H M 515055, I/A 6 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Sabate Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 120, S 8, H M 515055, I/A 5 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sabate Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 120, S 8, H M 515055, I/A 4 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sabate Fernandez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 120, S 8, H M 515055, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: ALERCE CREDIT SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Sabate Fernandez Alejandro
Consejero
- Alvarez-ossorio Speith Carlos Sacha
- Sabate Fernandez Alberto
- Sabate Fernandez Alejandro
Presidente
- Sabate Fernandez Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 120, S 8, H M 515055, I/A 3 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: AURIGA SPECIAL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
- Sabate Fernandez Alejandro
Consejero
- Alvarez-ossorio Speith Carlos Sacha
- Sabate Fernandez Alberto
- Sabate Fernandez Alejandro
Presidente
- Sabate Fernandez Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28604 , F 118, S 8, H M 515055, I/A 1 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Información de SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABATE FERNANDEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos