SABATA ROBERT JAVIER
Informe ejecutivo de SABATA ROBERT JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABATA ROBERT JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAMISELA 2014 SA | Administrador Unico | 24/11/2017 | |
GRUP SAB MAQUINARIA SA | Administrador Unico | 27/12/2016 |
VINCULACIONES DE SABATA ROBERT JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABATA ROBERT JAVIER
Empresa: DAMISELA 2014 SA
Administrador Unico
- Sabata Robert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44474 , F 69, S 8, H B 457114, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Empresa: GRUP SAB MAQUINARIA SA
Administrador Unico
- Sabata Robert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44362 , F 84, S 8, H B 453922, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Empresa: INTROSABA SL
Liquidador
- Sabata Robert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38362 , F 116, S 8, H B 323463, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Empresa: INTROSABA SL
Administrador Unico
- Sabata Robert Javier
Liquidador
- Sabata Robert Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38362 , F 116, S 8, H B 323463, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Información de SABATA ROBERT JAVIER
Mostramos los datos de SABATA ROBERT JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABATA ROBERT JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos