SABALETE ORTEGA IRENE
Informe ejecutivo de SABALETE ORTEGA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SABALETE ORTEGA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERIAS JAEN SA DE MEDIO PROPIO | Consejero | 11/10/2013 | 19/08/2014 |
FERIAS JAEN SA DE MEDIO PROPIO | Vicepresidente | 11/10/2013 | 19/08/2014 |
GEOLIT PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO SA | Consejero | 12/08/2013 | 28/05/2014 |
VINCULACIONES DE SABALETE ORTEGA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABALETE ORTEGA IRENE
Empresa: FERIAS JAEN SA
Consejero
- Sabalete Ortega Irene
- Sanchez Marin Antonio
Vicepresidente
- Sabalete Ortega Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 48, S 8, H J 7663, I/A 16 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-23
Consejero
- Sabalete Ortega Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 176, S 8, H J 8570, I/A 46 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-23
Empresa: FERIAS JAEN SA
Consejero
- Sabalete Ortega Irene
- Torres Gonzalez Manuel Alfonso
- Velasco Valenzuela Maria Angustias
Vicepresidente
- Sabalete Ortega Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 47, S 8, H J 7663, I/A 15 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-23
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 173, S 8, H J 8570, I/A 40 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-23
Información de SABALETE ORTEGA IRENE
Mostramos los datos de SABALETE ORTEGA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABALETE ORTEGA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos