SABAGH SAFWAN
Informe ejecutivo de SABAGH SAFWAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SABAGH SAFWAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS COSTA VERDE SL | Administrador Unico | 20/09/2012 | |
FRUTAS Y HORTALIZAS GAYO SA | Apoderado | 01/03/2012 | |
ALIMENTACION FONSECA SUAREZ SL | Administrador Unico | 29/12/2009 |
VINCULACIONES DE SABAGH SAFWAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABAGH SAFWAN
Empresa: FRUTAS COSTA VERDE SL
Administrador Unico
- Sabagh Safwan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991 , F 22, S 8, H AS 44310, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-33
Empresa: FRUTAS Y HORTALIZAS GAYO SA
Apoderado
- Sabagh Safwan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 41, S 8, H AS 15433, I/A 13 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-33
Empresa: ALIMENTACION FONSECA SUAREZ SL
Administrador Unico
- Sabagh Safwan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3241 , F 101, S 8, H AS 30761, I/A 2 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-33
Información de SABAGH SAFWAN
Mostramos los datos de SABAGH SAFWAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABAGH SAFWAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos