SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ HONTORIA Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 20/09/2023 | |
E-ASESORIA GESTION DEL CONOCIMIENTO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 24/11/2022 | |
PROSPECCION Y GEOTECNIA SL | Secretario | 04/02/2020 | |
PROSPECCION Y GEOTECNIA SL | Consejero Delegado | 04/02/2020 | |
PROSPECCION Y GEOTECNIA SL | Consejero | 04/02/2020 | |
LUANQUIZ SL | Liquidador Solidario | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL
Empresa: ENHIME SA
Liquidador
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 114, S 8, H M 48756, I/A 14 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: FERNANDEZ HONTORIA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22715 , F 33, S 8, H M 64528, I/A 21 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Empresa: GABINETE DE VIAJES SL
Administrador Unico
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42639 , F 1, S 8, H M 53154, I/A 14 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Administrador Unico
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 46, S 8, H M 261970, I/A 7 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Consejero Delegado
- Sabadia Martin Miguel-angel
Consejero
- Fernandez Hontoria Gandarias Ramon
- Llano Gomez Maria Pilar
- Sabadia Martin Miguel-angel
Presidente
Secretario
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 46, S 8, H M 261970, I/A 7 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: QUARK BUSINESS SOLUTIONS SL
Liquidador
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28572 , F 144, S 8, H M 514426, I/A 7 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: QUARK BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28572 , F 144, S 8, H M 514426, I/A 7 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: QUARK BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28572 , F 144, S 8, H M 514426, I/A 6 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: PROSPECCION Y GEOTECNIA SL
Consejero Delegado
- Sabadia Martin Miguel-angel
Consejero
- Sabadia Martin Miguel-angel
Secretario
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25900 , F 144, S 8, H M 57636, I/A 13 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Consejero Delegado
- Sabadia Martin Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15565 , F 45, S 8, H M 261970, I/A 5 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
VER MAS ACTOS
Información de SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABADIA MARTIN MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos