SABADELL RUBIO CRISTINA
Informe ejecutivo de SABADELL RUBIO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABADELL RUBIO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGTUS 2020 SL | Consejero | 28/02/2022 | |
VEGTUS 2020 SL | Consejero Delegado | 28/02/2022 | |
VEGTUS 2020 SL | Presidente | 28/02/2022 |
VINCULACIONES DE SABADELL RUBIO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABADELL RUBIO CRISTINA
Empresa: VEGTUS 2020 SL
Consejero Delegado
- Sabadell Rubio Cristina
Consejero
- Pujol Gurgui Albert
- Sabadell Rubio Cristina
- Sanpera Esteve Xavier
- Sanpera Izoard Jaume
- Sanpera Sabadell Gerard
Presidente
- Sabadell Rubio Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47399 , F 72, S 8, H B 550629, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: VEGTUS 2020 SL
Administrador Unico
- Sabadell Rubio Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47399 , F 72, S 8, H B 550629, I/A 3 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: VEGTUS 2020 SL
Administrador Unico
- Sabadell Rubio Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47399 , F 69, S 8, H B 550629, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-08
Empresa: MOUNTCALM INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Esteve Roca Carmen
- Sabadell Rubio Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44418 , F 211, S 8, H B 155168, I/A 8 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Empresa: MOUNTCALM INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Esteve Roca Carmen
- Sabadell Rubio Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29561 , F 89, S 8, H B 155168, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
Información de SABADELL RUBIO CRISTINA
Mostramos los datos de SABADELL RUBIO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABADELL RUBIO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos