SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEGIO DE INSTALADORES SL | Socio Unico | 04/01/2023 | |
COLEGIO DE INSTALADORES SL | Administrador Unico | 04/01/2023 | |
PROGRESO FORMACION GRANADA SL | Socio Unico | 03/08/2021 | |
PROGRESO FORMACION GRANADA SL | Administrador Unico | 03/08/2021 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: COLEGIO DE INSTALADORES SL
Administrador Unico
- Saavedra Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44472 , F 159, S 8, H M 783617, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: COLEGIO DE INSTALADORES SL
Socio Único
- Saavedra Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44472 , F 159, S 8, H M 783617, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: PROGRESO FORMACION GRANADA SL
Administrador Unico
- Saavedra Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 143, S 8, H GR 50429, I/A 2 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-18
Empresa: PROGRESO FORMACION GRANADA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Fernandez Carlos
- Saavedra Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 143, S 8, H GR 50429, I/A 2 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-18
Empresa: PROGRESO FORMACION GRANADA SL
Socio Único
- Saavedra Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 143, S 8, H GR 50429, I/A 2 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-18
Empresa: PROGRESO FORMACION GRANADA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Fernandez Carlos
- Saavedra Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 143, S 8, H GR 50429, I/A 1 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-18
Información de SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos