SAAVEDRA MARTINEZ MARTA
Informe ejecutivo de SAAVEDRA MARTINEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SAAVEDRA MARTINEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVINCO SL | Apoderado | 16/01/2020 | |
ARTEMISA SISTEMAS INFORMATICOS SL | Administrador Solidario | 24/01/2014 | |
PRODUCTOS SOLUCIONES Y PROYECTOS INTERNACIONALES SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2010 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA MARTINEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA MARTINEZ MARTA
Empresa: INVINCO SL
Apoderado
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 221, S 8, H C 59246, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-15
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 214, S 8, H BA 20396, I/A 5 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-06
Empresa: E 24 H DE PINTURAS SL
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 185, S 8, H BA 19955, I/A 5 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-06
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 95, S 8, H BA 17346, I/A 8 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-06
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 24, S 8, H BA 22516, I/A 3 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-06
Empresa: ARTEMISA SISTEMAS INFORMATICOS SL
Administrador Solidario
- Saavedra Martinez Guillermo
- Saavedra Martinez Jose Marcelino
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 6, S 8, H C 18553, I/A 10 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Empresa: ARTEMISA SISTEMAS INFORMATICOS SL
Administrador Solidario
- Saavedra Martinez Guillermo
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 6, S 8, H C 18553, I/A 10 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Empresa: BURSAMAR INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 78, S 8, H BA 22235, I/A 3 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-06
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 23, S 8, H BA 22516, I/A 2 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-06
Apoderado Mancomunado
- Cabello Duran Francisco Javier
- Saavedra Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 213, S 8, H BA 20396, I/A 4 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-06
VER MAS ACTOS
Información de SAAVEDRA MARTINEZ MARTA
Mostramos los datos de SAAVEDRA MARTINEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA MARTINEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos