SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC
Informe ejecutivo de SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS SAAVEDRA SL | Administrador Unico | 18/09/2024 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC
Empresa: RECREATIVOS SAAVEDRA SL
Administrador Unico
- Saavedra Lacruz Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 33195, I/A 9 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-08
Empresa: RECREATIVOS SAAVEDRA SL
Administrador Unico
- Saavedra Lacruz Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22215 , F 157, S 8, H B 33195, I/A 8 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-08
Empresa: RECREATIVOS SAAVEDRA SL
Administrador Unico
- Saavedra Lacruz Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22215 , F 157, S 8, H B 33195, I/A 7 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: RECREATIVOS SAAVEDRA SL
Administrador Solidario
- Saavedra Lacruz Francesc
- Saavedra Lacruz Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22215 , F 157, S 8, H B 33195, I/A 7 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: RECREATIVOS SAAVEDRA SL
Administrador Solidario
- Saavedra Lacruz Francesc
- Saavedra Lacruz Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22215 , F 157, S 8, H B 33195, I/A 5 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-08
Información de SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC
Mostramos los datos de SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA LACRUZ FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos