SAAVEDRA INARAJA PABLO
Informe ejecutivo de SAAVEDRA INARAJA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAAVEDRA INARAJA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA | Presidente | 08/10/2015 | 30/06/2017 |
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA | Consejero | 08/10/2015 | 30/06/2017 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA | Consejero | 25/09/2015 | 10/03/2017 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA | Presidente | 08/03/2016 | 10/03/2017 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA INARAJA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA INARAJA PABLO
Consejero
- Saavedra Inaraja Pablo
Presidente
- Saavedra Inaraja Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 224, S 8, H M 300094, I/A 112 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Consejero
- Noguero Galilea Carmen
- Saavedra Inaraja Pablo
Presidente
- Saavedra Inaraja Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31111 , F 96, S 8, H M 559889, I/A 25 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Empresa: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA
Presidente
- Saavedra Inaraja Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31111 , F 94, S 8, H M 559889, I/A 18 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Consejero
- Perez Raposo Beatriz
- Saavedra Inaraja Pablo
Presidente
- Saavedra Inaraja Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 221, S 8, H M 300094, I/A 106 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA
Consejero
- Saavedra Inaraja Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31111 , F 93, S 8, H M 559889, I/A 16 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Información de SAAVEDRA INARAJA PABLO
Mostramos los datos de SAAVEDRA INARAJA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA INARAJA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos