SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL
Informe ejecutivo de SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTIC CANARIAS SA | Apoderado | 19/03/2013 | |
ATLANTIC CANARIAS SA | Apoderado | 20/09/2012 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL
Empresa: ATLANTIC CANARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fischer Gunter
- Saavedra De Miguel Pedro Angel
- Saavedra Morales Pedro
Presidente
Secretario
- Saavedra De Miguel Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 33, S 8, H TF 3352, I/A 23 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-38
Empresa: ATLANTIC CANARIAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fischer Gunter
- Saavedra De Miguel Pedro Angel
- Saavedra Morales Pedro
Presidente
Secretario
- Saavedra De Miguel Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 62, S 8, H TF 3352, I/A 21 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-38
Empresa: ATLANTIC CANARIAS SA
Apoderado
- Saavedra De Miguel Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 62, S 8, H TF 3352, I/A 20 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Empresa: ATLANTIC CANARIAS SA
Apoderado
- Saavedra De Miguel Pedro Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 815 , F 62, S 8, H TF 3352, I/A 19 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-38
Información de SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL
Mostramos los datos de SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA DE MIGUEL PEDRO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos