SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION
Informe ejecutivo de SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAYNA INTERCOVER SL | Apoderado | 27/01/2016 | |
LAYNA INTERCOVER SL | Consejero | 22/12/2011 | |
LAYNA INTERCOVER SL | Secretario | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION
Empresa: LAYNA INTERCOVER SL
Apoderado
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
- Sebastian Laina Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569 , F 212, S 8, H M 106920, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: LAYNA INTERCOVER SL
Consejero Delegado
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569 , F 212, S 8, H M 106920, I/A 6 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Empresa: LAYNA INTERCOVER SL
Consejero Delegado
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
Consejero
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
- Sebastian Laina Manuel
- Sebastian Saavedra Esther
- Sebastian Saavedra Paloma
Presidente
Secretario
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569 , F 210, S 8, H M 106920, I/A 5 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Empresa: LAYNA INTERCOVER SL
Administrador Unico
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569 , F 210, S 8, H M 106920, I/A 5 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Empresa: LAYNA INTERCOVER SL
Administrador Unico
- Saavedra Carbajo Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6569 , F 210, S 8, H M 106920, I/A 4 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Información de SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION
Mostramos los datos de SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA CARBAJO MARIA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos