RUUD YNGVE
Informe ejecutivo de RUUD YNGVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUUD YNGVE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUEHNE & NAGEL SA | Consejero | 29/04/2015 | 15/03/2017 |
LION SPANISH IBERIA SL | Consejero | 05/05/2015 | 01/03/2017 |
VINCULACIONES DE RUUD YNGVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUUD YNGVE
Empresa: KUEHNE & NAGEL SA
Consejero
- Held Thierry Patrick
- Ruud Yngve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 126, S 8, H M 225933, I/A 149 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Empresa: LION SPANISH IBERIA SL
Consejero
- Held Thierry Patrick
- Ruud Yngve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 137, S 8, H M 345640, I/A 39 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Empresa: LION SPANISH IBERIA SL
Consejero
- Ruud Yngve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24331 , F 136, S 8, H M 345640, I/A 36 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: KUEHNE & NAGEL SA
Consejero
- Ruud Yngve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31957 , F 115, S 8, H M 225933, I/A 129 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Información de RUUD YNGVE
Mostramos los datos de RUUD YNGVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUUD YNGVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos