RUTHER GEORG
Informe ejecutivo de RUTHER GEORG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUTHER GEORG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMMERZ REAL INVESTMENTGESSELLSCHAFT MBH | Director General | 19/04/2013 | |
COMMERZ REAL INVESTMENTGESSELLSCHAFT MBH | Apoderado | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE RUTHER GEORG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUTHER GEORG
Empresa: ESPACIO LEON PROPCO SL
Administrador Mancomunado
- Monereo Velasco Andres
- Ruther Georg
- Waldherr Klaus
- Zoll Bodo Karl Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23651 , F 214, S 8, H M 424430, I/A 20 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Ruther Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17161 , F 223, S 8, H M 293970, I/A 20 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17161 , F 223, S 8, H M 293970, I/A 20 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Empresa: ESPACIO LEON PROPCO SL
Administrador Mancomunado
- Ruther Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23651 , F 212, S 8, H M 424430, I/A 17 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Apoderado
- Ruther Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15665 , F 222, S 8, H M 263841, I/A 22 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Director General
- Ruther Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15665 , F 222, S 8, H M 263841, I/A 22 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Apoderado
- Ruther Georg
Director General
- Ruther Georg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17161 , F 221, S 8, H M 293970, I/A 19 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Información de RUTHER GEORG
Mostramos los datos de RUTHER GEORG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUTHER GEORG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos