RUTER-RONFORTH KATRIN
Informe ejecutivo de RUTER-RONFORTH KATRIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUTER-RONFORTH KATRIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL SON TRIAS SL | Administrador Solidario | 28/11/2022 | |
RTR INVEST SL | Administrador Solidario | 22/02/2022 | |
RTR INVEST PALMA SL | Administrador Solidario | 10/02/2022 | |
SOÑU DIFUSION SL | Administrador Unico | 24/10/2016 |
VINCULACIONES DE RUTER-RONFORTH KATRIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUTER-RONFORTH KATRIN
Empresa: RESIDENCIAL SON TRIAS SL
Administrador Solidario
- Ruter Robert-peter
- Ruter-ronforth Katrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627 , F 46, S 8, H PM 31235, I/A 3 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: RTR INVEST SL
Administrador Solidario
- Ruter Franz Peter Rudolf
- Ruter-ronforth Katrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 112, S 8, H PM 93057, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-07
Empresa: RTR INVEST PALMA SL
Administrador Solidario
- Ruter Franz Peter Rudolf
- Ruter-ronforth Katrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 4, S 8, H PM 92976, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-07
Empresa: SOÑU DIFUSION SL
Administrador Unico
- Ruter-ronforth Katrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709 , F 220, S 8, H PM 10933, I/A 11 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-07
Información de RUTER-RONFORTH KATRIN
Mostramos los datos de RUTER-RONFORTH KATRIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUTER-RONFORTH KATRIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos