RUSSELL ANGELA MARIE
Informe ejecutivo de RUSSELL ANGELA MARIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE RUSSELL ANGELA MARIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEPE CANVAS CANTOBLANCO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2024 | |
GREYSTAR SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 28/06/2023 |
VINCULACIONES DE RUSSELL ANGELA MARIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUSSELL ANGELA MARIE
Empresa: MAROMESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Russell Angela Marie
Consejero
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 704959, I/A 14 (03/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: GSVC THUNDER ALDA II SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 786365, I/A 9 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
Empresa: GSVC THUNDER SL
Consejero
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 777955, I/A 30 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: GEPE VALDEBEBAS HOLDCO (SPAIN) SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 761993, I/A 11 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GSVC THUNDER MALAYSIA SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788570, I/A 9 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GSVC THUNDER MONTECILLOS SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 787601, I/A 9 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GEPE MASTER HOLDCO (SPAIN) SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 762546, I/A 31 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GSVC THUNDER REINA I SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 788051, I/A 9 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GSVC THUNDER TORRENT I SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 787404, I/A 9 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: GEPE RIVAS HOLDCO (SPAIN) SL
Administrador Mancomunado
- Russell Angela Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 762797, I/A 11 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
VER MAS ACTOS
Información de RUSSELL ANGELA MARIE
Mostramos los datos de RUSSELL ANGELA MARIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUSSELL ANGELA MARIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos