RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN
Informe ejecutivo de RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YUFLY TELECOM SL | Socio Unico | 31/07/2024 | |
YUFLY TELECOM SL | Administrador Unico | 01/03/2023 |
VINCULACIONES DE RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN
Empresa: YUFLY TELECOM SL
Socio Único
- Ruso Diez Salvador Coloman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 206307, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-46
Empresa: YUFLY TELECOM SL
Administrador Unico
- Ruso Diez Salvador Coloman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11230, L 8508, F 143, S 8, H V 206307, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-46
Empresa: FIBRA CALDERONA SL
Administrador Unico
- Ruso Diez Salvador Coloman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582, L 7863, F 59, S 8, H V 184818, I/A 4 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-46
Empresa: FIBRA CALDERONA SL
Administrador Unico
- Ruso Diez Salvador Coloman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582, L 7863, F 57, S 8, H V 184818, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-46
Empresa: FIBRA CALDERONA SL
Socio Único
- Ruso Diez Salvador Coloman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582, L 7863, F 57, S 8, H V 184818, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-46
Información de RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN
Mostramos los datos de RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUSO DIEZ SALVADOR COLOMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos