RUPERTI VEGA SALVADOR
Informe ejecutivo de RUPERTI VEGA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUPERTI VEGA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUOCO COCINAS ECIJA SL | Administrador Unico | 23/08/2011 | 29/05/2014 |
GRUCAS DE ECIJA SLL | Administrador Solidario | 21/01/2014 | |
SURKIT SL | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE RUPERTI VEGA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUPERTI VEGA SALVADOR
Empresa: FUOCO COCINAS ECIJA SL
Administrador Unico
- Ruperti Vega Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3688 , F 155, S 8, H SE 52602, I/A 6 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-41
Empresa: GRUCAS DE ECIJA SLL
Administrador Solidario
- Ruperti Vega Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 64, S 8, H SE 43095, I/A 5 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: FUOCO COCINAS ECIJA SL
Administrador Unico
- Ruperti Vega Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3688 , F 154, S 8, H SE 52602, I/A 4 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-41
Empresa: SURKIT SL
Administrador Solidario
- Delgado Herrera Juan Antonio
- Ruperti Vega Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5213 , F 216, S 8, H SE 85638, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-41
Empresa: SURKIT SL
Administrador Solidario
- Delgado Herrera Juan Antonio
- Ruperti Vega Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5213 , F 213, S 8, H SE 85638, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-41
Información de RUPERTI VEGA SALVADOR
Mostramos los datos de RUPERTI VEGA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUPERTI VEGA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos