RULLAN JANER ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de RULLAN JANER ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RULLAN JANER ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPEX HOLDING SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
FONTSANA SENIOR LIVING SITGES SL | Administrador Unico | 23/06/2020 | |
FONTSANA SENIOR LIVING GROUP SL | Administrador Unico | 19/06/2020 | |
BONA OMBRA 2018 SL | Administrador Unico | 07/05/2018 | |
FONTSANA SENIOR LIVING GROUP SL | Apoderado Solidario | 26/04/2018 | |
RES-MIRO 4 SL | Administrador Unico | 22/02/2018 | |
FUTUR SOLLER SL | Administrador Unico | 29/01/2018 | |
SOLLER BEACH SL | Administrador Unico | 29/01/2018 | |
SOLLER INVEST SL | Apoderado | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE RULLAN JANER ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RULLAN JANER ANTONIO JOSE
Empresa: SOLLER INVEST SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 187, S 8, H PM 32654, I/A 28 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-07
Empresa: HOSPEX HOLDING SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2939 , F 197, S 8, H PM 93308, I/A 1 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-07
Empresa: SING YOUR DREAMS SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 94, S 8, H PM 90326, I/A 2 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-07
Empresa: SING YOUR DREAMS SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 92, S 8, H PM 90326, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-07
Empresa: FONTSANA SENIOR LIVING SITGES SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 174, S 8, H PM 88968, I/A 1 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
Empresa: PEIX GROC SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 92, S 8, H PM 32655, I/A 8 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
Empresa: PEIX GROC SL
Administrador Mancomunado
- Pou Font Antonio Juan
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1666 , F 92, S 8, H PM 32655, I/A 8 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-07
Empresa: SOLLER INVEST SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 146, S 8, H PM 32654, I/A 18 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: SOLLER INVEST SL
Administrador Solidario
- Rullan Colom Luis Gonzaga
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 146, S 8, H PM 32654, I/A 18 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Empresa: BONA OMBRA 2018 SL
Administrador Unico
- Rullan Janer Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2762 , F 199, S 8, H PM 84105, I/A 1 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-07
VER MAS ACTOS
Información de RULLAN JANER ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de RULLAN JANER ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RULLAN JANER ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos