RULLAN JANER ANA
Informe ejecutivo de RULLAN JANER ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RULLAN JANER ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PETIT FAR SL | Administrador Solidario | 16/03/2022 | |
TIME TO BAKE SL | Administrador Solidario | 27/10/2020 | |
GROW AND PLAY SL | Administrador Solidario | 02/07/2010 | |
FONT RULLAN SL | Administrador Solidario | 12/05/2010 |
VINCULACIONES DE RULLAN JANER ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RULLAN JANER ANA
Empresa: EL PETIT FAR SL
Administrador Solidario
- De Medrano Palomeras Calamanda
- Rullan Janer Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48221 , F 134, S 8, H B 576436, I/A 1 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Empresa: TIME TO BAKE SL
Administrador Solidario
- Font Baixeras Borja Carlos
- Rullan Janer Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47498 , F 24, S 8, H B 553769, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-08
Empresa: GROW AND PLAY SL
Administrador Solidario
- Font Baixeras Borja Carlos
- Rullan Janer Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22465 , F 192, S 8, H M 401367, I/A 2 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: FONT RULLAN SL
Administrador Solidario
- Font Baixeras Borja Carlos
- Rullan Janer Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41891 , F 198, S 8, H B 394637, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Información de RULLAN JANER ANA
Mostramos los datos de RULLAN JANER ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RULLAN JANER ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos