RUJAS GARCIA ROBERTO
Informe ejecutivo de RUJAS GARCIA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUJAS GARCIA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUJAS ABOGADOS Y CONSULTORES SL | Administrador Unico | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE RUJAS GARCIA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUJAS GARCIA ROBERTO
Empresa: RUJAS ABOGADOS Y CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Rujas Garcia Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42970 , F 107, S 8, H M 759499, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: JOSE LUIS RUJAS SL
Liquidador
- Rujas Garcia Roberto
- Rujas Lazaro Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 155, S 8, H M 41312, I/A 9 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: JOSE LUIS RUJAS SL
Liquidador
- Rujas Garcia Roberto
- Rujas Lazaro Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 155, S 8, H M 41312, I/A 7 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: JOSE LUIS RUJAS SL
Administrador Solidario
- Rujas Garcia Roberto
- Rujas Lazaro Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 155, S 8, H M 41312, I/A 7 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Información de RUJAS GARCIA ROBERTO
Mostramos los datos de RUJAS GARCIA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUJAS GARCIA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos