RUIZ ZAMBRANA CARLOS
Informe ejecutivo de RUIZ ZAMBRANA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ ZAMBRANA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2022 | 11/05/2023 |
PROMOCIONAL EVENTOS Y PUBLICIDAD SL | Administrador Solidario | 25/05/2010 | 07/11/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ ZAMBRANA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ZAMBRANA CARLOS
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Zambrana Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43072 , F 133, S 8, H M 663401, I/A 109 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Apoderado Mancomunado
- Merino Gonzalez Emilio
- Ruiz Zambrana Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43072 , F 94, S 8, H M 663401, I/A 89 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: PROMOCIONAL EVENTOS Y PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Ruiz Zambrana Carlos
- Vicario Sobremonte Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27712 , F 193, S 8, H M 499444, I/A 4 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-28
Empresa: PROMOCIONAL EVENTOS Y PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Herreros Arregui Jaime
- Ruiz Zambrana Carlos
- Santigosa Cebrian Juan
- Vicario Sobremonte Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27712 , F 190, S 8, H M 499444, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Información de RUIZ ZAMBRANA CARLOS
Mostramos los datos de RUIZ ZAMBRANA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ZAMBRANA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos