RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPO POSTAL SL | Representante | 19/11/2014 | 19/05/2015 |
POKINOI SL | Administrador Unico | 22/07/2014 | 13/05/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR
Empresa: EQUIPO POSTAL SL
Representante
- Ruiz Yravedra Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12759 , F 125, S 8, H M 43974, I/A 19 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: POKINOI SL
Administrador Unico
- Ruiz Yravedra Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25735 , F 106, S 8, H M 463891, I/A 4 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
Empresa: EQUIPO POSTAL SL
Representante
- Ruiz Yravedra Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12759 , F 125, S 8, H M 43974, I/A 17 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: POKINOI SL
Administrador Unico
- Ruiz Yravedra Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25735 , F 105, S 8, H M 463891, I/A 3 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Información de RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ YRAVEDRA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos