RUIZ VILLORIA ALVARO
Informe ejecutivo de RUIZ VILLORIA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ VILLORIA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MABER SOLINT SL | Administrador Unico | 03/06/2021 | |
MABER SOLINT SL | Socio Unico | 03/06/2021 |
VINCULACIONES DE RUIZ VILLORIA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VILLORIA ALVARO
Empresa: OUBIQUO GLOCAL SL
Liquidador
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 47, S 8, H M 727875, I/A 3 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: OUBIQUO GLOCAL SL
Administrador Unico
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 47, S 8, H M 727875, I/A 3 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: HAF GLOBAL SOLUTIONS SL
Liquidador
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41059 , F 80, S 8, H M 728134, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: HAF GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41059 , F 80, S 8, H M 728134, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: MABER SOLINT SL
Socio Único
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39694 , F 110, S 8, H M 705289, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: MABER SOLINT SL
Administrador Unico
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39694 , F 110, S 8, H M 705289, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: MABER SOLINT SL
Administrador Solidario
- Losada Sanz Marco Julio
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39694 , F 110, S 8, H M 705289, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: OUBIQUO GLOCAL SL
Administrador Unico
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 47, S 8, H M 727875, I/A 1 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: OUBIQUO GLOCAL SL
Socio Único
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 47, S 8, H M 727875, I/A 1 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: HAF GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Ruiz Villoria Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41059 , F 80, S 8, H M 728134, I/A 1 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ VILLORIA ALVARO
Mostramos los datos de RUIZ VILLORIA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VILLORIA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos