RUIZ VICENTE MANUEL
Informe ejecutivo de RUIZ VICENTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ VICENTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTOYA SHOES SL | Socio Unico | 23/07/2019 | |
MONTOYA SHOES SL | Administrador Unico | 23/07/2019 | |
HEYDA SCHUH SL | Apoderado | 11/05/2018 | |
IGUANA SCHUH SL | Socio Unico | 10/01/2013 | |
IGUANA SCHUH SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ VICENTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VICENTE MANUEL
Empresa: MONTOYA SHOES SL
Administrador Unico
- Ruiz Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 134, S 8, H A 166127, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-03
Empresa: MONTOYA SHOES SL
Socio Único
- Ruiz Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 134, S 8, H A 166127, I/A 1 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-03
Empresa: HEYDA SCHUH SL
Apoderado
- Ruiz Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4082 , F 61, S 8, H A 157646, I/A 2 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-03
Empresa: IGUANA SCHUH SL
Administrador Unico
- Ruiz Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 4, S 8, H A 124624, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-03
Empresa: IGUANA SCHUH SL
Nuevo Socio Único
- Ruiz Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3512 , F 4, S 8, H A 124624, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-03
Información de RUIZ VICENTE MANUEL
Mostramos los datos de RUIZ VICENTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VICENTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos