RUIZ VERA BASILIO
Informe ejecutivo de RUIZ VERA BASILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE RUIZ VERA BASILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VERA BASILIO
Empresa: PRODILAR SA
Administrador Unico
- Ruiz Vera Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 81, S 8, H GR 2443, I/A 12 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-18
Empresa: EUROALTUS SL
Administrador Solidario
- Ruiz Molina Maria Angeles
- Ruiz Vera Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 32, S 8, H GR 19625, I/A 3 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-18
Empresa: PRODILAR SA
Administrador Unico
- Ruiz Vera Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 81, S 8, H GR 2443, I/A 11 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-18
Empresa: EUROLIVING SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Vera Basilio
- Ruiz Vera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 192, S 8, H GR 17602, I/A 5 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-18
Empresa: PRODILAR SA
Administrador Unico
- Ruiz Vera Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 81, S 8, H GR 2443, I/A 10 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-18
Empresa: PRODILAR SA
Administrador Unico
- Ruiz Vera Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 81, S 8, H GR 2443, I/A 10 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-18
Información de RUIZ VERA BASILIO
Mostramos los datos de RUIZ VERA BASILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VERA BASILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos