RUIZ VENTURA FERNANDO
Informe ejecutivo de RUIZ VENTURA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ VENTURA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAS PARA VIVIR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2019 | |
CASAS PARA VIVIR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2018 | |
CASAS PARA VIVIR SL | Secretario | 25/10/2018 | |
CASAS PARA VIVIR SL | Consejero | 25/10/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ VENTURA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VENTURA FERNANDO
Empresa: SABROSA FRUITS VALENCIA SL
Administrador Unico
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10224, L 7506, F 81, S 8, H V 174225, I/A 5 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
Empresa: CASAS PARA VIVIR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Puchades Fernando Jose
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699, L 3006, F 58, S 8, H V 52338, I/A 7 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-46
Empresa: CASAS PARA VIVIR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ruiz Puchades Fernando Jose
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699, L 3006, F 58, S 8, H V 52338, I/A 6 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-46
Empresa: CASAS PARA VIVIR SL
Consejero
- Ruiz Puchades Fernando Jose
- Ruiz Ventura Fernando
- Ventura Ribera Maria Emanuela
Presidente
Secretario
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699, L 3006, F 57, S 8, H V 52338, I/A 5 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-46
Empresa: SABROSA FRUITS VALENCIA SL
Administrador Unico
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10224, L 7506, F 81, S 8, H V 174225, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Empresa: SABROSA FRUITS VALENCIA SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Ventura Fernando
- Toma Maicas Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10224, L 7506, F 81, S 8, H V 174225, I/A 2 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-46
Empresa: ALAMEDA 13 SL
Administrador Unico
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6168, L 3474, F 69, S 8, H V 62238, I/A 6 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Empresa: ALAMEDA 13 SL
Administrador Unico
- Ruiz Ventura Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6168, L 3474, F 69, S 8, H V 62238, I/A 5 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-46
Información de RUIZ VENTURA FERNANDO
Mostramos los datos de RUIZ VENTURA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VENTURA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos