RUIZ VALERO CARIDAD
Informe ejecutivo de RUIZ VALERO CARIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ VALERO CARIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALMAS 39 INVERSIONES SL | Apoderado | 14/06/2024 | |
COMESCAR MODA SL | Administrador Unico | 18/02/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ VALERO CARIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VALERO CARIDAD
Empresa: DALMAS 39 INVERSIONES SL
Apoderado
- Ruiz Valero Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754440, I/A 4 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: DALMAS 39 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Valero Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754440, I/A 3 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: DALMAS 39 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Valero Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42657 , F 112, S 8, H M 754440, I/A 1 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: COMESCAR MODA SL
Administrador Unico
- Ruiz Valero Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27482 , F 40, S 8, H M 495207, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Información de RUIZ VALERO CARIDAD
Mostramos los datos de RUIZ VALERO CARIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VALERO CARIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos