RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO
Informe ejecutivo de RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVOLUCION VIAJES SL | Apoderado | 04/06/2009 | 16/03/2022 |
EVOLUCION VIAJES SL | Consejero | 31/05/2012 | 16/03/2022 |
EVOLUCION VIAJES SL | Consejero Delegado | 31/05/2012 | 16/03/2022 |
EVOLUCION VIAJES SL | Presidente | 31/05/2012 | 16/03/2022 |
LANGON DEVELOPS SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2015 | 02/09/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO
Empresa: EVOLUCION VIAJES SL
Apoderado
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 61, S 8, H M 387289, I/A 7 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: EVOLUCION VIAJES SL
Consejero Delegado
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Consejero
- Corrales Redondo Marcial
- De Francisco Rodriguez Miguel
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
- Ruiz Valenzuela Maria Luisa
Presidente
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 61, S 8, H M 387289, I/A 7 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: LANGON DEVELOPS SL
Administrador Mancomunado
- De Francisco Rodriguez Miguel
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32407 , F 132, S 8, H M 583318, I/A 5 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: LANGON DEVELOPS SL
Administrador Mancomunado
- De Francisco Rodriguez Miguel
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32407 , F 131, S 8, H M 583318, I/A 3 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: EVOLUCION VIAJES SL
Consejero Delegado
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Consejero
- Corrales Redondo Marcial
- De Francisco Rodriguez Miguel
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
- Ruiz Valenzuela Maria Luisa
Presidente
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21745 , F 174, S 8, H M 387289, I/A 5 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: EVOLUCION VIAJES SL
Apoderado
- Ruiz Valenzuela Francisco Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21745 , F 169, S 8, H M 387289, I/A 2 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28
Información de RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO
Mostramos los datos de RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VALENZUELA FRANCISCO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos