RUIZ TENA SARAY
Informe ejecutivo de RUIZ TENA SARAY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ TENA SARAY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAWING SHOES SL | Socio Unico | 18/10/2019 | |
DRAWING SHOES SL | Administrador Unico | 18/10/2019 | |
ALANDA-FABRICANTES SL | Administrador Unico | 21/07/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ TENA SARAY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ TENA SARAY
Empresa: KARAKUM SHOES SL
Administrador Unico
- Ruiz Tena Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 10, S 8, H A 135227, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-03
Empresa: DRAWING SHOES SL
Administrador Unico
- Ruiz Tena Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 19, S 8, H A 167136, I/A 1 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-03
Empresa: DRAWING SHOES SL
Socio Único
- Ruiz Tena Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 19, S 8, H A 167136, I/A 1 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-03
Empresa: KARAKUM SHOES SL
Administrador Unico
- Ruiz Tena Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 9, S 8, H A 135227, I/A 2 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-03
Administrador Unico
- Ruiz Tena Saray
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 207, S 8, H A 122193, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-03
Información de RUIZ TENA SARAY
Mostramos los datos de RUIZ TENA SARAY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ TENA SARAY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos