RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO
Informe ejecutivo de RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KILLERS GAME AIE | Administrador Unico | 27/05/2024 | |
THE FEATURE FILM MAKER THREE AIE | Administrador Unico | 14/02/2024 | |
SOMETHING FOR EVERYONE SL | Administrador Unico | 01/08/2023 | |
THE FEATURE FILM ONE AIE | Administrador Unico | 26/07/2023 | |
CONSULTING NAVARRA NORTE SL | Socio Unico | 25/11/2019 | |
CONSULTING NAVARRA NORTE SL | Administrador Unico | 25/11/2019 | |
CONSULTING RRT CINEMA SL | Socio Unico | 29/01/2015 | |
CONSULTING RRT CINEMA SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | |
SERVICOLOR NUEVO SIGLO SA | Consejero Delegado | 18/07/2011 | |
SERVICOLOR NUEVO SIGLO SA | Consejero | 18/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO
Empresa: KILLERS GAME AIE
Administrador Unico
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83002, I/A 1 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-48
Empresa: THE FEATURE FILM MAKER THREE AIE
Administrador Unico
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6250 , F 19, S 8, H BI 82313, I/A 1 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-48
Empresa: SOMETHING FOR EVERYONE SL
Administrador Unico
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 215, S 8, H BI 81217, I/A 1 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-48
Empresa: THE FEATURE FILM ONE AIE
Administrador Unico
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6204 , F 145, S 8, H BI 81200, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Empresa: CONSULTING NAVARRA NORTE SL
Administrador Unico
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 91, S 8, H NA 39111, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-31
Empresa: CONSULTING NAVARRA NORTE SL
Socio Único
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 91, S 8, H NA 39111, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-31
Empresa: CONSULTING RRT CINEMA SL
Administrador Unico
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33071 , F 174, S 8, H M 595267, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: CONSULTING RRT CINEMA SL
Socio Único
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33071 , F 174, S 8, H M 595267, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: SERVICOLOR NUEVO SIGLO SL
Consejero Delegado
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Consejero
- Azar Oscar Marcos
- Collar Carrio Luis
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 28, S 8, H TO 32262, I/A 7 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
Empresa: SERVICOLOR NUEVO SIGLO SL
Consejero
- Azar Oscar Marcos
- Collar Carrio Luis
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Presidente
- Ruiz Tarazona Diaz Rodrigo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 28, S 8, H TO 32262, I/A 7 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-45
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO
Mostramos los datos de RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ TARAZONA DIAZ RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos