RUIZ SOMAVILLA MERCEDES
Informe ejecutivo de RUIZ SOMAVILLA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ SOMAVILLA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRISMA CONSULTORIA SLL | Administrador Solidario | 28/06/2024 | |
RUIZ Y QUEVEDO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 08/01/2019 | |
INVERSIONES TORVISCAS SL | Administrador Solidario | 17/05/2017 | |
GESTORIA RUIZ Y QUEVEDO SL | Administrador Solidario | 06/03/2015 |
VINCULACIONES DE RUIZ SOMAVILLA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ SOMAVILLA MERCEDES
Empresa: PRISMA CONSULTORIA SLL
Administrador Solidario
- Quevedo Diz Maria Pilar
- Ruiz Somavilla Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 37928, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-39
Administrador Solidario
- Quevedo Diz Maria Pilar
- Ruiz Somavilla Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 16, S 8, H S 33115, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-39
Empresa: INVERSIONES TORVISCAS SL
Administrador Solidario
- Quevedo Diz Maria Pilar
- Ruiz Somavilla Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 85, S 8, H S 31801, I/A 1 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-39
Empresa: GESTORIA RUIZ Y QUEVEDO SL
Administrador Solidario
- Quevedo Diz Maria Pilar
- Ruiz Somavilla Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1099 , F 44, S 8, H S 29660, I/A 1 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-39
Información de RUIZ SOMAVILLA MERCEDES
Mostramos los datos de RUIZ SOMAVILLA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ SOMAVILLA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos