RUIZ SIRVENT CESAR
Informe ejecutivo de RUIZ SIRVENT CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ SIRVENT CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCE GLOBAL TRADE SL | Administrador Unico | 21/12/2023 | |
ALCE GLOBAL TRADE SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
A BIG XPERIENCE TELECOM SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2023 | |
BACK IN BLACK ADVISORS SL | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
BACK IN BLACK ADVISORS SL | Socio Unico | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE RUIZ SIRVENT CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ SIRVENT CESAR
Empresa: ALCE GLOBAL TRADE SL
Administrador Unico
- Ruiz Sirvent Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627 , F 111, S 8, H A 188621, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-03
Empresa: ALCE GLOBAL TRADE SL
Socio Único
- Ruiz Sirvent Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4627 , F 111, S 8, H A 188621, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-03
Empresa: A BIG XPERIENCE TELECOM SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Crespo Cardona Jorge
- Ruiz Sirvent Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4550 , F 20, S 8, H A 184158, I/A 1 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-03
Empresa: INICIA TELECOM EUROPA SL
Apoderado
- Ruiz Sirvent Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 87, S 8, H A 150234, I/A 8 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
Empresa: BACK IN BLACK ADVISORS SL
Administrador Unico
- Ruiz Sirvent Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 183, S 8, H A 183559, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Empresa: BACK IN BLACK ADVISORS SL
Socio Único
- Ruiz Sirvent Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 183, S 8, H A 183559, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-03
Empresa: INICIA TELECOM EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948 , F 204, S 8, H A 150234, I/A 6 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-03
Información de RUIZ SIRVENT CESAR
Mostramos los datos de RUIZ SIRVENT CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ SIRVENT CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos