RUIZ SARASQUETA ROBERTO
Informe ejecutivo de RUIZ SARASQUETA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ SARASQUETA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATHLAN MATEMATIKA SA | Secretario | 03/04/2014 | |
MATHLAN MATEMATIKA SA | Consejero | 03/04/2014 | |
REKLAM IÑILA SL | Administrador Unico | 28/01/2013 | |
MATHLAN MATEMATIKA SA | Apoderado Solidario | 18/09/2009 |
VINCULACIONES DE RUIZ SARASQUETA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ SARASQUETA ROBERTO
Empresa: LAUXIO SL
Administrador Solidario
- Julian Gonzalez Maria Elena
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 112, S 8, H SS 42078, I/A 2 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-20
Empresa: LAUXIO SL
Administrador Solidario
- Julian Gonzalez Maria Elena
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 110, S 8, H SS 42078, I/A 1 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Empresa: MATHLAN MATEMATIKA SA
Consejero
- Andres Osa Aitor-german
- Julian Gonzalez Maria Elena
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Presidente
Secretario
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 162, S 8, H BI 55359, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-48
Empresa: MATHLAN MATEMATIKA SA
Consejero
- Andres Osa Aitor-german
- Julian Gonzalez Maria Elena
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Presidente
Secretario
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 162, S 8, H BI 55359, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-48
Empresa: REKLAM IÑILA SL
Administrador Unico
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 55, S 8, H HU 8189, I/A 3 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-22
Empresa: MATHLAN MATEMATIKA SA
Apoderado Solidario
- Andres Osa Aitor-german
- Ruiz Sarasqueta Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 92, S 8, H SS 30441, I/A 2 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-20
Información de RUIZ SARASQUETA ROBERTO
Mostramos los datos de RUIZ SARASQUETA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ SARASQUETA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos