RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Vicesecretario | 02/06/2022 | |
FUENLLANA. CENTRO CULTURAL PEDRALTA SA | Apoderado Mancomunado | 03/01/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Consejero
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Vicepresidente
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 157985, I/A 745 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GRADOS Y POSGRADOS VILLANUEVA SA
Consejero
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 565730, I/A 35 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Consejero
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Vicepresidente
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 108, S 8, H M 157985, I/A 727 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Empresa: GRADOS Y POSGRADOS VILLANUEVA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 126, S 8, H M 565730, I/A 28 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Presidente
Vicesecretario
- Sanchez De Leon Fernandez Alfaro Jose
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 93, S 8, H M 157985, I/A 703 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acosta Nieto Rafael Justiniano
- Bernal Montoto Javier
- Carreño Estrada Maria Jesus
- Llovet De Vicente Rafael Pablo
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39247 , F 14, S 8, H M 697143, I/A 4 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Consejero
- Acosta Nieto Rafael Justiniano
- Carreño Estrada Maria Jesus
- Llovet De Vicente Rafael Pablo
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39247 , F 13, S 8, H M 697143, I/A 3 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: GRADOS Y POSGRADOS VILLANUEVA SA
Consejero
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 122, S 8, H M 565730, I/A 22 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acosta Nieto Rafael Justiniano
- Bernal Montoto Javier
- Carreño Estrada Maria Jesus
- Llovet De Vicente Rafael Pablo
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39247 , F 12, S 8, H M 697143, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Consejero
- Acosta Nieto Rafael Justiniano
- Carreño Estrada Maria Jesus
- Llovet De Vicente Rafael Pablo
- Ruiz Sanchez Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39247 , F 10, S 8, H M 697143, I/A 1 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos