RUIZ ROYO ANA CRISTINA
Informe ejecutivo de RUIZ ROYO ANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ ROYO ANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PVC MORALEDA SL | Administrador Solidario | 27/10/2014 | |
MANAGEMENT CANELA SL | Administrador Unico | 04/10/2013 | |
MACERA&MATT HOLDING SL | Administrador Unico | 03/11/2011 |
VINCULACIONES DE RUIZ ROYO ANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ROYO ANA CRISTINA
Empresa: EHEALTHMAKERS SL
Administrador Unico
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43247 , F 131, S 8, H M 764101, I/A 2 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: EHEALTHMAKERS SL
Administrador Unico
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43247 , F 127, S 8, H M 764101, I/A 1 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Empresa: ALCORANDA SA
Consejero Delegado
- Ruiz Royo Ana Cristina
Consejero
- Ruiz Perez Crescencio
- Ruiz Perez Manuel
- Ruiz Royo Ana Cristina
Presidente
Secretario
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9322 , F 100, S 8, H M 149933, I/A 13 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Empresa: PVC MORALEDA SL
Administrador Solidario
- Moraleda Calero Bernabe
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 97, S 8, H CR 17699, I/A 2 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-13
Empresa: MANAGEMENT CANELA SL
Administrador Unico
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 72, S 8, H H 20961,H , I/ 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-21
Empresa: MANAGEMENT CANELA SL
Socio Único
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 72, S 8, H H 20961,H , I/ 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-21
Empresa: ALCORANDA SA
Consejero
- Ruiz Perez Crescencio
- Ruiz Perez Manuel
- Ruiz Royo Ana Cristina
Presidente
Secretario
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9322 , F 13, S 8, H M 149933, I/A 12 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: ALCORANDA SA
Consejero Delegado
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9322 , F 13, S 8, H M 149933, I/A 12 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: MACERA&MATT HOLDING SL
Administrador Unico
- Ruiz Royo Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29313 , F 22, S 8, H M 527636, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Información de RUIZ ROYO ANA CRISTINA
Mostramos los datos de RUIZ ROYO ANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ROYO ANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos