RUIZ ROJAS JOSE
Informe ejecutivo de RUIZ ROJAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ ROJAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUIZ AGUILAR INVERSIONES SL | Apoderado | 26/01/2021 | |
FRUTOS ECOLOGICOS GUADALHORCE SL | Apoderado | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE RUIZ ROJAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ ROJAS JOSE
Empresa: RUIZ AGUILAR INVERSIONES SL
Apoderado
- Ruiz Rojas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5776, L 4683, F 172, S 8, H MA147597, I/A 2 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-29
Empresa: FRUTOS ECOLOGICOS GUADALHORCE SL
Apoderado
- Ruiz Rojas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5393, L 4300, F 65, S 8, H MA128000, I/A 3 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-29
Empresa: ISNET4 REDES Y SERVICIOS SL
Liquidador Mancomunado
- De Paz Ortiz Angel
- Lamas Polo Pedro Pablo
- Ruiz Rojas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 31, S 8, H M 217415, I/A 3 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: ISNET4 REDES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Rojas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 31, S 8, H M 217415, I/A 3 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Información de RUIZ ROJAS JOSE
Mostramos los datos de RUIZ ROJAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ ROJAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos