RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Empresa: GESYTUR NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Ruiz Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 215, S 8, H NA 36059, I/A 7 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-31
Empresa: GESYTUR NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Lopez De Goicoechea Juan Jose
- Eraso Jerico Juan Maria
- Ibarrola Erice Maria Ascension
- Ruiz Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 214, S 8, H NA 36059, I/A 4 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-31
Empresa: EDICIONES ANAURO SL
Apoderado
- Ruiz Rodriguez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41490 , F 106, S 8, H B 386724, I/A 2 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Cartagena Morente Alfonso-carlos
- De Miguel Dueñas Angel Francisco
- Diest Pardo Jose Maria
- Guma Salles Ramon Maria
- Hernandez Muñoz Antonio
- Jimenez Gil Francisco Javier
- Maneiro Garcia Vanessa
- Martinez Sempere Francisco
- Martinez Sempere Francisco
- Mencia Sanchez Cid Jose Reyes
- Oliveros Sanz Jose Luis
- Rebollo Ramos Jose
- Romero Grados Noelia
- Ruiz Rodriguez Santiago
- Ruiz Rodriguez Santiago
- Sanchez Bascuñana Jose Maria
- Sanchez Bascuñana Jose Maria
- Sancho Royo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26165 , F 96, S 8, H M 2715, I/A 2170 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Información de RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO
Mostramos los datos de RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ RODRIGUEZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos