RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES
Informe ejecutivo de RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMOS MUNDO ALTERNATIVO SERVICIOS SL | Administrador Unico | 28/04/2014 | 24/04/2024 |
HIDROSA IMPERMEABILIZACIONES SL | Administrador Unico | 15/07/2016 | 09/01/2017 |
HIDROSA IMPERMEABILIZACIONES SL | Administrador Unico | 01/09/2015 | 08/04/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES
Empresa: SOMOS MUNDO ALTERNATIVO SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Gema Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32219 , F 215, S 8, H M 579901, I/A 5 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: HIDROSA IMPERMEABILIZACIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Gema Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074 , F 201, S 8, H M 146006, I/A 12 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: HIDROSA IMPERMEABILIZACIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Gema Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074 , F 200, S 8, H M 146006, I/A 11 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Empresa: HIDROSA IMPERMEABILIZACIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Gema Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074 , F 200, S 8, H M 146006, I/A 10 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Empresa: HIDROSA IMPERMEABILIZACIONES SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Gema Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9074 , F 200, S 8, H M 146006, I/A 9 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Empresa: SOMOS MUNDO ALTERNATIVO SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Gema Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32219 , F 214, S 8, H M 579901, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Información de RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES
Mostramos los datos de RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ RODRIGUEZ GEMA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos