RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO
Informe ejecutivo de RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRO. CARE BEAUTY SUPPLY SL | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
GRUPO INVERSOR SANTA CLARA SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2024 | |
PRO. CARE BEAUTY SUPPLY SL | Apoderado | 20/12/2021 | |
COSMETICA DISTRIBUCIONES RUIZ SL | Socio Unico | 04/06/2013 | |
COSMETICA DISTRIBUCIONES RUIZ SL | Administrador Unico | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO
Empresa: PRO. CARE BEAUTY SUPPLY SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Carlos Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696571, I/A 3 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GRUPO INVERSOR SANTA CLARA SL
Administrador Mancomunado
- Lorenzo Gutierrez Aime
- Ruiz Rodriguez Carlos Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823138, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: PRO. CARE BEAUTY SUPPLY SL
Apoderado
- Ruiz Rodriguez Carlos Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39214 , F 133, S 8, H M 696571, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: COSMETICA DISTRIBUCIONES RUIZ SL
Administrador Unico
- Ruiz Rodriguez Carlos Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31154 , F 118, S 8, H M 560697, I/A 1 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: COSMETICA DISTRIBUCIONES RUIZ SL
Socio Único
- Ruiz Rodriguez Carlos Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31154 , F 118, S 8, H M 560697, I/A 1 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Información de RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO
Mostramos los datos de RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos