RUIZ RIO MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de RUIZ RIO MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUIZ RIO MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE MARIA AEROPUERTO SL | Consejero | 16/08/2021 | |
JOSE MARIA MUEBLES Y DECORACION SA | Presidente | 07/02/2012 | 10/03/2020 |
JOSE MARIA MUEBLES Y DECORACION SA | Consejero | 07/02/2012 | 10/03/2020 |
JOSCI SA | Presidente | 06/02/2012 | 06/08/2018 |
JOSCI SA | Consejero | 06/02/2012 | 06/08/2018 |
JOSCI SA | Administrador Solidario | 06/02/2012 |
VINCULACIONES DE RUIZ RIO MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ RIO MARIA EUGENIA
Empresa: JOSE MARIA AEROPUERTO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Cifrian Ruiz Maria Jesusa
- Cifrian Ruiz Oscar
- Jose Maria Cifrian Ruiz
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 104, S 8, H S 17321, I/A 2 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-39
Empresa: JOSE MARIA MUEBLES Y DECORACION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Jose Maria Cifrian Ruiz
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Presidente
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 103, S 8, H S 2882, I/A C (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-39
Empresa: JOSCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Jose Maria Cifrian Ruiz
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Presidente
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 50, S 8, H S 2293, I/A 10 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-39
Empresa: JOSE MARIA MUEBLES Y DECORACION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Jose Maria Cifrian Ruiz
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Presidente
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 101, S 8, H S 2882, I/A 8 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-39
Empresa: JOSCI SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Jose Maria Cifrian Ruiz
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Presidente
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 48, S 8, H S 2293, I/A 5 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-39
Empresa: JOSCI SA
Administrador Solidario
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Cifrian Cavada Jose Maria
- Ruiz Rio Maria Eugenia
- Ruiz Rio Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 48, S 8, H S 2293, I/A 5 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-39
Información de RUIZ RIO MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de RUIZ RIO MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ RIO MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos