RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS SA | Apoderado Solidario | 13/11/2020 | 10/11/2021 |
EPTISA-CINSA INGENIERIA Y CALIDAD SA | Apoderado | 29/10/2020 | 19/10/2021 |
EPTISA PROYECTOS INTERNACIONALES SA | Apoderado | 13/10/2020 | 07/10/2021 |
EPTISA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA | Apoderado | 14/10/2020 | 06/10/2021 |
ANTESESGE SISTEMAS DE INFORMACION SA | Apoderado | 02/12/2020 | 06/10/2021 |
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL | Apoderado | 13/10/2020 | 06/10/2021 |
EP SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION SA | Apoderado | 13/10/2020 | 06/10/2021 |
INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL SA | Apoderado | 13/10/2020 | 06/10/2021 |
GESTION INTEGRAL DE AGUAS SL | Apoderado | 13/10/2020 | 06/10/2021 |
MY SPACE WORKPLACE SL | Apoderado | 21/06/2017 | 07/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO
Empresa: EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS SA
Apoderado Solidario
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 187, S 8, H B 16545, I/A 108 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: EPTISA-CINSA INGENIERIA Y CALIDAD SA
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 849 , F 225, S 8, H BI 1831,A , I/ 101 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-48
Empresa: EPTISA PROYECTOS INTERNACIONALES SA
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12394 , F 210, S 8, H M 197022, I/A 51 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33445 , F 138, S 8, H M 11296, I/A 74 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Empresa: GESTION INTEGRAL DE AGUAS SL
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38089 , F 207, S 8, H M 558786, I/A 19 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39907 , F 220, S 8, H M 28140, I/A 105 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Empresa: ANTESESGE SISTEMAS DE INFORMACION SA
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29325 , F 150, S 8, H M 16840, I/A 87 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38516 , F 205, S 8, H M 206439, I/A 38 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Empresa: EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 169, S 8, H M 439750, I/A 122 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Empresa: ANTESESGE SISTEMAS DE INFORMACION SA
Apoderado
- Ruiz Ricote Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29325 , F 149, S 8, H M 16840, I/A 85 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ RICOTE JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos