RUIZ PUCHE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de RUIZ PUCHE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ PUCHE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARIAS RECYCLING SL | Apoderado Solidario | 26/01/2011 | 27/10/2021 |
SILHERTEX SL | Administrador Unico | 11/10/2021 | |
CANARIAS RECYCLING SL | Administrador Unico | 19/01/2017 | 10/04/2019 |
VINCULACIONES DE RUIZ PUCHE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ PUCHE JOSE MARIA
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Apoderado Solidario
- Ruiz Puche Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 30, S 8, H TF 47407, I/A 14 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-38
Empresa: SILHERTEX SL
Administrador Unico
- Ruiz Puche Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028 , F 13, S 8, H A 43410, I/A 3 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-03
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Administrador Unico
- Ruiz Puche Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 29, S 8, H TF 47407, I/A 12 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-38
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Administrador Unico
- Ruiz Puche Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 29, S 8, H TF 47407, I/A 11 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-38
Empresa: CANARIAS RECYCLING SL
Apoderado Solidario
- Costres Albors Jose Vicente
- Cruz Garcia Jose Antonio
- Ruiz Puche Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 26, S 8, H TF 47407, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Información de RUIZ PUCHE JOSE MARIA
Mostramos los datos de RUIZ PUCHE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ PUCHE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos